EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
Carl Emil Hester forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 45 år. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
Aase Marie Vestergaard forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 45 år. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
Karen Johanne Nielsen forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
Karen Johanne Nielsen forlader direktionen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Gerner Hansen er medlem af direktionen.
Sylvia Rasmussen forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Gerner Hansen er medlem af direktionen.