15. juli 2023 · Sjællands NyhederOverskuddet er væk: Jakob Heiberg Invest ApS er gået i minusLæs artikel
22. marts 2011Ny status: OPLØST EFTER KONKURSAFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApSTidligere status: Under konkurs.
12. januar 2010Ny status: UNDER KONKURSAFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
1. december 2009Michael Heiberg forlader direktionenAFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApSMichael Heiberg forlader direktionen for AFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApS efter en periode på 6 måneder.
21. august 2009Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApSTidligere status: Normal.
6. juli 2009Nyt navn: AFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApSHEIBERG INVEST ApSHEIBERG INVEST ApS skifter navn til AFV-SELSKABET AF 8. JULI 2009 ApS.
5. juni 2009Flere forlader bestyrelsenHEIBERG INVEST ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for HEIBERG INVEST ApS.Michael HeibergForlader efter en periode på 2 årBruno MånssonForlader efter en periode på 2 årJørgen Kongskov OlsenForlader efter en periode på 2 år
5. juni 2009Michael Heiberg træder ind i direktionenHEIBERG INVEST ApSMichael Heiberg erstatter Jørgen Kongskov Olsen i direktionen for HEIBERG INVEST ApS efter en periode på 2 år.
29. august 2008AdresseændringHEIBERG INVEST ApSHEIBERG INVEST ApS flytter til ny adresse i Hellerup.Ny adresseStrandvejen 102 E2900 Hellerup
17. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortHEIBERG INVEST ApSHEIBERG INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 20. juni 2007 til 31. december 2007.NøgletalBeløb i 1.0002007Bruttofortjeneste–Årets resultat–Aktiver i alt–Egenkapital–Se regnskabHent PDF
1. januar 2008Ny branche: Kombinerede serviceydelserHEIBERG INVEST ApSTidligere branche: Investeringsselskaber.
19. oktober 2007AdresseændringHEIBERG INVEST ApSHEIBERG INVEST ApS flytter fra København K til Hellerup.Ny adresseTuborg Boulevard 122900 Hellerup
19. oktober 2007Nyt navn: HEIBERG INVEST ApSMM 11.45 ApSMM 11.45 ApS skifter navn til HEIBERG INVEST ApS.
9. oktober 2007Jørgen Kongskov Olsen træder ind i bestyrelsenMM 11.45 ApSJørgen Kongskov Olsen erstatter Peter Kjelst Sørensen i bestyrelsen for MM 11.45 ApS efter en periode på 4 måneder.
9. oktober 2007Jørgen Kongskov Olsen træder ind i direktionenMM 11.45 ApSJørgen Kongskov Olsen erstatter Peter Kjelst Sørensen i direktionen for MM 11.45 ApS efter en periode på 4 måneder.
20. juni 2007StiftelseMM 11.45 ApSMM 11.45 ApS stiftes i branchen uoplyst.Adressec/o SIRIUS advokaterHolmens Kanal 71060 København KPersonerPeter Kjelst SørensenDirektør, bestyrelsesmedlemBruno MånssonBestyrelsesmedlemMichael HeibergBestyrelsesformand