29. oktober 1999Anna-Marie Fuglsang Pedersen forlader bestyrelsenMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SAnna-Marie Fuglsang Pedersen forlader bestyrelsen for MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S efter en periode på 5 år.Se mere
18. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. juni. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 1999Nyt navn: MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S skifter navn til MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. december 1997Udskiftning i bestyrelsenFRYDENDAL A/S3 ændringer i bestyrelsen for FRYDENDAL A/S. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 19. december 1994 til 30. april. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 1994StiftelseFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Anna-Marie Fuglsang Pedersen er medlem af bestyrelsen.Se mere