29. oktober 1999Margit Elise Hansen forlader bestyrelsenMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SMargit Elise Hansen forlader bestyrelsen for MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S efter en periode på 5 år.Se mere
18. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SMOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. juni. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 1999Nyt navn: MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/SFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S skifter navn til MOGENS PEDERSEN SVENDBORG A/S. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. december 1997Udskiftning i bestyrelsenFRYDENDAL A/S3 ændringer i bestyrelsen for FRYDENDAL A/S. Margit Elise Hansen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S offentliggør regnskabet for perioden 19. december 1994 til 30. april. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 1994StiftelseFRYDENDAL A/SFRYDENDAL A/S stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Margit Elise Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 1992Margit Elise Hansen forlader direktionenTHURØ INVEST SVENDBORG ApSMargit Elise Hansen forlader direktionen for THURØ INVEST SVENDBORG ApS efter en periode på 10 år.Se mere
1. december 1981StiftelseTHURØ INVEST SVENDBORG ApSTHURØ INVEST SVENDBORG ApS stiftes i 1981. Margit Elise Hansen er medlem af direktionen.Se mere