21. augustRegnskab for 2023 omgjortRYVANGS ALLÉ 91 A/SRYVANGS ALLÉ 91 A/S omgør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bo Pierre Lundgren ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
8. juliNy status: UNDER KONKURSBO LUNDGREEN ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Bo Pierre Lundgren ejer 100% af virksomheden.Se mere
1. juliJenneth Lakot Lundgren forlader bestyrelsenRYVANGS ALLÉ 91 A/SJenneth Lakot Lundgren forlader bestyrelsen for RYVANGS ALLÉ 91 A/S efter en periode på 2 måneder. Bo Pierre Lundgren ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
7. majBo Pierre Lundgren forlader direktionenBO LUNDGREEN ApSBo Pierre Lundgren forlader direktionen for BO LUNDGREEN ApS efter en periode på 27 år.Se mere
7. majNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGBO LUNDGREEN ApSTidligere status: Normal. Bo Pierre Lundgren ejer 100% af virksomheden.Se mere
26. aprilNye navne i bestyrelsenRYVANGS ALLÉ 91 A/S3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
26. aprilKim Magnus Dupont Urick bliver adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SKim Magnus Dupont Urick bliver adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
27. martsFlere forlader bestyrelsenRYVANGS ALLÉ 91 A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Bo Pierre Lundgren ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
1. september 2023Flere forlader bestyrelsenBO LUNDGREEN ApS2 medlemmer forlader bestyrelsen for BO LUNDGREEN ApS. Bo Pierre Lundgren er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra direktioner og bestyrelserD & N A/S Bo Pierre Lundgren er udtrådt af bestyrelsen hos D & N A/S (kilde: Læs artikel
22. juni 2023Bo Pierre Lundgren stopper som adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SBo Pierre Lundgren stopper som adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S.Se mere
26. april 2023Bo Pierre Lundgren forlader bestyrelsenD & N A/SBo Pierre Lundgren forlader bestyrelsen for D & N A/S efter en periode på 17 år.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 1,1 mio.D & N A/SD & N A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 159.197 RYVANGS ALLÉ 91 A/SRYVANGS ALLÉ 91 A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 410.818 BO LUNDGREEN ApSBO LUNDGREEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Bo Pierre Lundgren er medlem af direktionen.Se mere
17. marts 2023Nye navne i bestyrelsenBO LUNDGREEN ApS2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for BO LUNDGREEN ApS. Bo Pierre Lundgren er medlem af direktionen.Se mere
9. september 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i bestyrelser og direktion - uge 36D & N A/S Bjarne Vig Jørgensen er indtrådt i direktionen hos D & N A/S i stedet for Bo Pierre Lundgren. Læs artikel
30. august 2022Nye navne i bestyrelsenD & N A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for D & N A/S. Bo Pierre Lundgren er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. august 2022Bjarne Vig Jørgensen træder ind i direktionenD & N A/SBjarne Vig Jørgensen erstatter Bo Pierre Lundgren i direktionen for D & N A/S efter en periode på 23 år.Se mere
11. marts 2022Overskud på DKK 3,8 mio.BO LUNDGREEN ApSBO LUNDGREEN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Bo Pierre Lundgren er medlem af direktionen.Se mere