21. augustRegnskab for 2023 omgjortRYVANGS ALLÉ 91 A/SRYVANGS ALLÉ 91 A/S omgør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juliJenneth Lakot Lundgren forlader bestyrelsenRYVANGS ALLÉ 91 A/SJenneth Lakot Lundgren forlader bestyrelsen for RYVANGS ALLÉ 91 A/S efter en periode på 2 måneder. Kent Østerbye Lundgren er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
26. aprilKent Østerbye Lundgren træder ind i bestyrelsenRYVANGS ALLÉ 91 A/SKent Østerbye Lundgren træder ind i bestyrelsen for RYVANGS ALLÉ 91 A/S.Se mere
26. aprilKim Magnus Dupont Urick bliver adm. direktørRYVANGS ALLÉ 91 A/SKim Magnus Dupont Urick bliver adm. direktør i RYVANGS ALLÉ 91 A/S. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2009Kent Østerbye Lundgren forlader bestyrelsenD & N A/SKent Østerbye Lundgren forlader bestyrelsen for D & N A/S efter en periode på 3 år.Se mere
23. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortD & N A/SD & N A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2008Regnskab for 2007 offentliggjortD & N A/SD & N A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderD & N A/STidligere branche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortD & N A/SD & N A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Kent Østerbye Lundgren er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. august 2006Kent Østerbye Lundgren træder ind i bestyrelsenD & N A/SKent Østerbye Lundgren træder ind i bestyrelsen for D & N A/S.Se mere