8. juliAdresseændringDyrlæge Camilla Eskerod ApSDyrlæge Camilla Eskerod ApS flytter fra Rønde til Auning. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
8. juliNyt navn: Dyrlæge Camilla Eskerod ApSKVÆGDYRLÆGERNE ApSKVÆGDYRLÆGERNE ApS skifter navn til Dyrlæge Camilla Eskerod ApS. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
23. januarUnderskud på DKK 889 VetSalus Scandinavia A/SVetSalus Scandinavia A/S offentliggør regnskabet for perioden 18. april 2023 til 30. september 2023. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. januarCamilla Eskerod Jensen forlader bestyrelsenDYRLÆGER & KO ApSCamilla Eskerod Jensen forlader bestyrelsen for DYRLÆGER & KO ApS efter en periode på 4 år.Se mere
29. december 2023Overskud på DKK 253.617 KVÆGDYRLÆGERNE ApSKVÆGDYRLÆGERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
18. april 2023StiftelseVetSalus Scandinavia A/SVetSalus Scandinavia A/S stiftes i branchen landbrugskonsulenter. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. marts 2023Underskud på DKK 372.354 DYRLÆGER & KO ApSDYRLÆGER & KO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. februar 2023Overskud på DKK 67.693 KVÆGDYRLÆGERNE ApSKVÆGDYRLÆGERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
19. januar 2023Vibeke Sommer Thomsen træder ind i bestyrelsenDYRLÆGER & KO ApSVibeke Sommer Thomsen træder ind i bestyrelsen for DYRLÆGER & KO ApS. Camilla Eskerod Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
26. oktober 2022Nyt navn: KVÆGDYRLÆGERNE ApSKVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApSKVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApS skifter navn til KVÆGDYRLÆGERNE ApS. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
6. oktober 2022AdresseændringDYRLÆGER & KO ApSDYRLÆGER & KO ApS flytter til ny adresse i Aarhus N. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2022Rune Friis Kristensen bliver adm. direktørDYRLÆGER & KO ApSRune Friis Kristensen bliver adm. direktør i DYRLÆGER & KO ApS. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. september 2022Tanja Nielsen forlader bestyrelsenDYRLÆGER & KO ApSTanja Nielsen forlader bestyrelsen for DYRLÆGER & KO ApS efter en periode på 3 år. Camilla Eskerod Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. september 2022Katrine Lawaetz forlader direktionenDYRLÆGER & KO ApSKatrine Lawaetz forlader direktionen for DYRLÆGER & KO ApS efter en periode på 7 måneder. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2022Katrine Lawaetz træder ind i direktionenDYRLÆGER & KO ApSKatrine Lawaetz træder ind i direktionen for DYRLÆGER & KO ApS. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. februar 2022Dan Borup Jørgensen forlader direktionenDYRLÆGER & KO ApSDan Borup Jørgensen forlader direktionen for DYRLÆGER & KO ApS efter en periode på 12 år. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. februar 2022Overskud på DKK 2.905 DYRLÆGER & KO ApSDYRLÆGER & KO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. januar 2022Ninna Westphael forlader bestyrelsenDYRLÆGER & KO ApSNinna Westphael forlader bestyrelsen for DYRLÆGER & KO ApS efter en periode på 6 år. Camilla Eskerod Jensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2021Overskud på DKK 384.722 KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApSKVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Camilla Eskerod Jensen er medlem af direktionen.Se mere
27. februar 2021Overskud på DKK 263.523 DYRLÆGER & KO ApSDYRLÆGER & KO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Camilla Eskerod Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere