14. juliRegnskab for 2023 offentliggjortSunStone Maritime Group A/SSunStone Maritime Group A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juli 2023Underskud på USD 159.564 SunStone Maritime Group A/SSunStone Maritime Group A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juli 2022Overskud på USD 5,2 mio.SunStone Maritime Group A/SSunStone Maritime Group A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. januar 2022Steen Raagaard Andersen træder ind i bestyrelsenSunStone Maritime Group A/SSteen Raagaard Andersen træder ind i bestyrelsen for SunStone Maritime Group A/S. Carsten Thamdrup Lund er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. januar 2022Nyt navn: SunStone Maritime Group A/SACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S skifter navn til SunStone Maritime Group A/S. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2021Underskud på USD 6,5 mio.ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2020Overskud på USD 5,9 mio.ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 2020Ændring i ejerkredsenSelskabet af 26. juni 2018 ApSCarsten Thamdrup Lund er ikke længere registreret som reel ejer af Selskabet af 26. juni 2018 ApS.Se mere
15. juni 2019Overskud på USD 361.000 ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 2018Michael Ziegler forlader bestyrelsenACHIEVA HOLDING A/SMichael Ziegler forlader bestyrelsen for ACHIEVA HOLDING A/S efter en periode på 20 år. Carsten Thamdrup Lund er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2018Carsten Thamdrup Lund forlader bestyrelsenSelskabet af 26. juni 2018 ApSCarsten Thamdrup Lund forlader bestyrelsen for Selskabet af 26. juni 2018 ApS efter en periode på 8 måneder.Se mere
27. juni 2018Mads Eriksen forlader direktionenSelskabet af 26. juni 2018 ApSMads Eriksen forlader direktionen for Selskabet af 26. juni 2018 ApS efter en periode på 4 år. Carsten Thamdrup Lund ejer 5% af virksomheden.Se mere
27. juni 2018Ny status: UNDER KONKURSSelskabet af 26. juni 2018 ApSTidligere status: Normal. Carsten Thamdrup Lund ejer 5% af virksomheden.Se mere
26. juni 2018Nyt navn: Selskabet af 26. juni 2018 ApSI DO MOVE ApSI DO MOVE ApS skifter navn til Selskabet af 26. juni 2018 ApS. Carsten Thamdrup Lund ejer 5% af virksomheden.Se mere
6. juni 2018Underskud på USD 1,4 mio.ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. oktober 2017Ændring i ejerkredsenI DO MOVE ApSNiels-Erik Thamdrup Lund registreret som reel ejer af I DO MOVE ApS. Carsten Thamdrup Lund ejer fortsat 5% af virksomheden.Se mere
23. oktober 2017Carsten Thamdrup Lund træder ind i bestyrelsenI DO MOVE ApSCarsten Thamdrup Lund erstatter Niels Eilersen i bestyrelsen for I DO MOVE ApS efter en periode på 3 år.Se mere
23. oktober 2017Ændring i ejerkredsenI DO MOVE ApSCarsten Thamdrup Lund registreret som reel ejer af I DO MOVE ApS.Se mere
19. juni 2017Overskud på USD 2,5 mio.ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 2016Overskud på USD 1,9 mio.ACHIEVA HOLDING A/SACHIEVA HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Carsten Thamdrup Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere