23. oktober 2017Carsten Thamdrup Lund træder ind i bestyrelsenI DO MOVE ApSCarsten Thamdrup Lund erstatter Niels Eilersen i bestyrelsen for I DO MOVE ApS efter en periode på 3 år.Se mere
12. juni 2017Underskud på DKK 200.220 I DO MOVE ApSI DO MOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2017AdresseændringI DO MOVE ApSI DO MOVE ApS flytter fra Frederiksberg C til København V. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2016Overskud på DKK 3.962 I DO MOVE ApSI DO MOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juni 2015Underskud på DKK 249.258 I DO MOVE ApSI DO MOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 2015AdresseændringI DO MOVE ApSI DO MOVE ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juni 2014Underskud på DKK 86.991 I DO MOVE ApSI DO MOVE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 2014Ændring i ejerkredsenI DO MOVE ApSMads Eriksen registreret som reel ejer af I DO MOVE ApS. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2014Niels Eilersen forlader bestyrelsenM. ERIKSEN ApSNiels Eilersen forlader bestyrelsen for M. ERIKSEN ApS efter en periode på 4 måneder.Se mere
28. april 2014Niels Eilersen træder ind i bestyrelsenI DO MOVE ApSNiels Eilersen træder ind i bestyrelsen for I DO MOVE ApS.Se mere
28. april 2014Mads Eriksen træder ind i direktionenI DO MOVE ApSMads Eriksen erstatter Martin Lykke Suhr i direktionen for I DO MOVE ApS efter en periode på 3 år. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. april 2014AdresseændringI DO MOVE ApSI DO MOVE ApS flytter fra København S til Frederiksberg C. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2014StiftelseIDM AF 2013 ApS .IDM AF 2013 ApS . stiftes i branchen anden forretningsservice i.a.n. Niels Eilersen er medlem af bestyrelsen.Se mere