5. juni · bureaubiz.dk“Yehaa!” lyder det fra Mona Juul om Den Danske Reklameskoles genopståenTekstforfatter Claus Lembourn, der er tidligere rektor for Den Danske Filmskole og tidl. bureauejer sammen med Dorte Zangenberg i bl.a. Læs artikel
3. september 2020 · BureauBizDorte Zangenberg udstiller kunstHendes bureaumakker gennem en årrække, Claus Lembourn, skrev en præsentation af Zangenbergs kunst i forbindelse med New York-udstillingen. Læs artikel
3. januar 2020 · BureauBizMagiske makkerpar: Her er de bedste kreative makkerparClaus Walter (tekst) og Poul Mikkelsen (AD), der arbejdede sammen i mere end 20 år på DDB frem til 2012 Dorte Zangenberg (AD) og Claus Lembourn (tekst), der allerede før årtusindskiftet kunne fejre fagligt sølvbryllup. Læs artikel
18. januar 2016 · BureauBizWe Love Peoples nye direktører har økonomi i ascendantenTilbage fra Buhl UnLtd Begge har været på bureauet, da det hed buhl UnLtd og havde Dorthe Zangenberg, Claus Buhl og Claus Lembourn i front. Læs artikel
11. august 2015Claus Otto Lembourn forlader bestyrelsenAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Claus Otto Lembourn forlader bestyrelsen for AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 efter en periode på 30 år.Se mere
11. august 2015Claus Otto Lembourn forlader direktionenAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Claus Otto Lembourn forlader direktionen for AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 efter en periode på 15 år.Se mere
8. november 2014Overskud på DKK 118.483 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2013 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
12. oktober 2013Overskud på DKK 24.479 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2012 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2012Underskud på DKK 111.633 AKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2011 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
18. oktober 2011Regnskab for 2011 offentliggjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2010 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2010Claus Otto Lembourn forlader bestyrelsenZ & L A/SClaus Otto Lembourn forlader bestyrelsen for Z & L A/S efter en periode på 21 år.Se mere
21. december 2010Claus Otto Lembourn forlader direktionenZ & L A/SClaus Otto Lembourn forlader direktionen for Z & L A/S efter en periode på 21 år.Se mere
10. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2009 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
10. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2009 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
6. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2008 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
6. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2008 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2009Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberAKTIESELSKABET AF 1/12 1985Tidligere branche: Uoplyst. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2008Regnskab for 2008 offentliggjortAKTIESELSKABET AF 1/12 1985AKTIESELSKABET AF 1/12 1985 offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2007 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2008Regnskab for 2008 offentliggjortZ & L A/SZ & L A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2007 til 31. maj. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: ReklamebureauerZ & L A/STidligere branche: Reklamebureauvirksomhed. Claus Otto Lembourn er medlem af direktionen.Se mere