7. juli 2008Darren Barnett forlader bestyrelsenIO Interactive A/SDarren Barnett forlader bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 3 år.Se mere
4. april 2008Niels Bremer Jørgensen bliver adm. direktørIO Interactive A/SNiels Bremer Jørgensen erstatter Janos Flösser som adm. direktør i IO Interactive A/S. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. januar 2008Philip Timo Rogers træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SPhilip Timo Rogers erstatter Robert John Murphy i bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 3 år. Darren Barnett er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udgivelse af computerspilIO Interactive A/STidligere branche: Udvikling af standardsoftware. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 2007Regnskab for 2007 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2007Rasmus Guldberg-Kjær træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SRasmus Guldberg-Kjær træder ind i bestyrelsen for IO Interactive A/S. Darren Barnett er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Morten Borum forlader bestyrelsenIO Interactive A/SMorten Borum forlader bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 3 år. Darren Barnett er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Morten Borum forlader direktionenIO Interactive A/SMorten Borum forlader direktionen for IO Interactive A/S efter en periode på 1 år. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 2005Regnskab for 2005 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. august 2005Morten Borum træder ind i direktionenIO Interactive A/SMorten Borum træder ind i direktionen for IO Interactive A/S. Darren Barnett er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juli 2005Darren Barnett træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SDarren Barnett erstatter David James Rose i bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 1 år.Se mere