18. januar 2008Philip Timo Rogers træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SPhilip Timo Rogers erstatter Robert John Murphy i bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 3 år.Se mere
18. januar 2008Philip Timo Rogers træder ind i bestyrelsenIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SPhilip Timo Rogers erstatter Robert John Murphy i bestyrelsen for IO INTERACTIVE HOLDINGS A/S efter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberIO INTERACTIVE HOLDINGS A/STidligere branche: Uoplyst. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udgivelse af computerspilIO Interactive A/STidligere branche: Udvikling af standardsoftware. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 2007Regnskab for 2007 offentliggjortIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SIO INTERACTIVE HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 2007Regnskab for 2007 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2007Rasmus Guldberg-Kjær træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SRasmus Guldberg-Kjær træder ind i bestyrelsen for IO Interactive A/S. Robert John Murphy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2007Niels Bremer Jørgensen træder ind i bestyrelsenIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SNiels Bremer Jørgensen træder ind i bestyrelsen for IO INTERACTIVE HOLDINGS A/S. Robert John Murphy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Morten Borum forlader bestyrelsenIO Interactive A/SMorten Borum forlader bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 3 år. Robert John Murphy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Morten Borum forlader bestyrelsenIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SMorten Borum forlader bestyrelsen for IO INTERACTIVE HOLDINGS A/S efter en periode på 3 år. Robert John Murphy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Morten Borum forlader direktionenIO Interactive A/SMorten Borum forlader direktionen for IO Interactive A/S efter en periode på 1 år. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SIO INTERACTIVE HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. december 2005Regnskab for 2005 offentliggjortIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SIO INTERACTIVE HOLDINGS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 2005Regnskab for 2005 offentliggjortIO Interactive A/SIO Interactive A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. august 2005Morten Borum træder ind i direktionenIO Interactive A/SMorten Borum træder ind i direktionen for IO Interactive A/S. Robert John Murphy er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juli 2005Darren Barnett træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SDarren Barnett erstatter David James Rose i bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 1 år. Robert John Murphy er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2005Robert John Murphy træder ind i bestyrelsenIO INTERACTIVE HOLDINGS A/SRobert John Murphy erstatter Michael Arnaouti i bestyrelsen for IO INTERACTIVE HOLDINGS A/S efter en periode på 12 måneder.Se mere
17. maj 2005Robert John Murphy træder ind i bestyrelsenIO Interactive A/SRobert John Murphy erstatter Daniel Philip O´Brien i bestyrelsen for IO Interactive A/S efter en periode på 1 år.Se mere