16. december 2004Flere forlader direktionenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS2 personer forlader direktionen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS.Jane CarlsenForlader efter en periode på 13 årPer Clement MarthinsenForlader efter en periode på 13 år
16. december 2004Ny status: OPLØST EFTER ERKLÆRINGINVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSTidligere status: Normal.
13. juli 2004Nyt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS.
28. november 1992Nyt navn: CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS skifter navn til CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS.
27. november 1992Flere forlader bestyrelsenOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for OLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS.Jane CarlsenForlader efter en periode på 1 årOle LindahlForlader efter en periode på 1 årPer Clement MarthinsenForlader efter en periode på 1 år
3. oktober 1991StiftelseOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS stiftes i 1991.AdresseTriovej 14Postboks 10433900 NuukGLPersonerJane CarlsenDirektør, bestyrelsesmedlemPer Clement MarthinsenDirektør, bestyrelsesmedlemOle LindahlBestyrelsesmedlem