12. december 2013Per Clement Marthinsen forlader direktionenCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApSPer Clement Marthinsen forlader direktionen for CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApS efter en periode på 9 år.Se mere
24. februar 2013Ændring i ejerkredsenCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApSJane Carlsen registreret som reel ejer af CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApS. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: ArkitektvirksomhedCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApSTidligere branche: Have- og landskabsarkitekter. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
16. december 2004Per Clement Marthinsen forlader direktionenINVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSPer Clement Marthinsen forlader direktionen for INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS efter en periode på 13 år.Se mere
13. juli 2004Ny branche: Have- og landskabsarkitekterCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApSTidligere branche: Uoplyst. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
13. juli 2004Nyt navn: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSCLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS skifter navn til INVESTERINGSSELSKABET AF 12. JULI 2004 ApS. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
13. juli 2004Nyt navn: CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApSApS KBIL 17 NR. 1782ApS KBIL 17 NR. 1782 skifter navn til CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER ApS. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
12. juli 2004Annemette Heller stopper som adm. direktørApS KBIL 17 NR. 1782Annemette Heller stopper som adm. direktør i ApS KBIL 17 NR. 1782. Per Clement Marthinsen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
12. juli 2004Kim Madsen forlader bestyrelsenApS KBIL 17 NR. 1782Kim Madsen forlader bestyrelsen for ApS KBIL 17 NR. 1782 efter en periode på 6 måneder. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
12. juli 2004Per Clement Marthinsen træder ind i direktionenApS KBIL 17 NR. 1782Per Clement Marthinsen træder ind i direktionen for ApS KBIL 17 NR. 1782.Se mere
12. juli 2004AdresseændringApS KBIL 17 NR. 1782ApS KBIL 17 NR. 1782 flytter fra København K til Nuuk. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 1992Nyt navn: CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS skifter navn til CLEMENT & CARLSEN ARKITEKTER M.A.A. ApS. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere
27. november 1992Per Clement Marthinsen forlader bestyrelsenOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSPer Clement Marthinsen forlader bestyrelsen for OLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS efter en periode på 1 år.Se mere
3. oktober 1991StiftelseOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApSOLE LINDAHLS TEGNESTUE ARKITEKTER M.A.A. NUUK ApS stiftes i 1991. Per Clement Marthinsen er medlem af direktionen.Se mere