EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Jan van Seumeren er medlem af bestyrelsen.
Jens Jørgen Enggaard forlader bestyrelsen for EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS efter en periode på 3 år. Jan van Seumeren er fortsat medlem af bestyrelsen.
EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Jan van Seumeren er medlem af bestyrelsen.
EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 31. december 2008. Jan van Seumeren er medlem af bestyrelsen.
John Hartvig Larsen erstatter Claus Due Petersen i direktionen for EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS efter en periode på 3 måneder. Jan van Seumeren er medlem af bestyrelsen.