EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Patrick van Seumeren er formand for bestyrelsen.
Jens Jørgen Enggaard forlader bestyrelsen for EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS efter en periode på 3 år. Patrick van Seumeren er fortsat bestyrelsesformand.
EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Patrick van Seumeren er formand for bestyrelsen.
EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 31. december 2008. Patrick van Seumeren er formand for bestyrelsen.
John Hartvig Larsen erstatter Claus Due Petersen i direktionen for EJENDOMSSELSKABET HØJMARKSVEJ 7 ApS efter en periode på 3 måneder. Patrick van Seumeren er formand for bestyrelsen.