SL Byggeservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jesper Henrik Lindholm Pedersen er medlem af direktionen.
SL Byggeservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2019 til 31. december 2019. Jesper Henrik Lindholm Pedersen er medlem af direktionen.
SL Byggeservice IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til SL Byggeservice ApS. Jesper Henrik Lindholm Pedersen er medlem af direktionen.