24. oktober 2023Ændring i ejerkredsenSL Byggeservice ApSStefan Schneider er ikke længere registreret som reel ejer af SL Byggeservice ApS.Se mere
15. juni 2022Stefan Schneider forlader direktionenSL Byggeservice ApSStefan Schneider forlader direktionen for SL Byggeservice ApS efter en periode på 4 år.Se mere
15. juni 2022Ny status: UNDER KONKURSSL Byggeservice ApSTidligere status: Normal. Stefan Schneider ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. marts 2022Kim Henrik Pedersen forlader bestyrelsenSL Byggeservice ApSKim Henrik Pedersen forlader bestyrelsen for SL Byggeservice ApS efter en periode på 4 år. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
21. juni 2021Underskud på DKK 529.412 SL Byggeservice ApSSL Byggeservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2020AdresseændringSL Byggeservice ApSSL Byggeservice ApS flytter fra Holmegaard til Glumsø. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
7. april 2020Regnskab for 2019 offentliggjortSL Byggeservice ApSSL Byggeservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2019 til 31. december 2019. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
19. juli 2019Overskud på DKK 28.350 SL Byggeservice ApSSL Byggeservice ApS offentliggør regnskabet for perioden 22. januar 2018 til 28. februar. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2018Ny selskabsform: AnpartsselskabSL Byggeservice ApSSL Byggeservice IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til SL Byggeservice ApS. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere
22. januar 2018StiftelseSL Byggeservice IVSSL Byggeservice IVS stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Stefan Schneider er medlem af direktionen.Se mere