31. juliAdresseændringBOFINT ApSBOFINT ApS flytter fra Horsens til Esbjerg. Jonna Bull Kramer ejer 25% af virksomheden.Se mere
30. juliMogens Hansen forlader direktionenBOFINT ApSMogens Hansen forlader direktionen for BOFINT ApS efter en periode på 1 år. Jonna Bull Kramer ejer 25% af virksomheden.Se mere
29. juliEmil Gantzel Torbensen træder ind i direktionenBOFINT ApSEmil Gantzel Torbensen træder ind i direktionen for BOFINT ApS. Jonna Bull Kramer ejer 25% af virksomheden.Se mere
29. juliÆndring i ejerkredsenBOFINT ApSJonna Bull Kramer reducerer sit reelle ejerskab af BOFINT ApS.Se mere
17. juniOverskud på DKK 333.003 K. K. INVEST ApSK. K. INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonna Bull Kramer er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. juniOverskud på DKK 1,5 mio.BOFINT ApSBOFINT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
17. juniOverskud på DKK 362.876 BoFint Holding ApSBoFint Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
11. juniOverskud på DKK 692 JOMS ApSJOMS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
11. juniOverskud på DKK 236.573 Bo i Horsens K/SBo i Horsens K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. januarNy branche: Anden udlejning af boligerK. K. INVEST ApSTidligere branche: Almennyttige boligselskaber. Jonna Bull Kramer er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. december 2023AdresseændringBoFint Holding ApSBoFint Holding ApS flytter til ny adresse i Horsens. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
13. december 2023AdresseændringBOFINT ApSBOFINT ApS flytter til ny adresse i Horsens. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
3. november 2023AdresseændringK. K. INVEST ApSK. K. INVEST ApS flytter til ny adresse i Horsens. Jonna Bull Kramer er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. maj 2023Mogens Hansen træder ind i direktionenBOFINT ApSMogens Hansen erstatter Gert Kramer Hansen i direktionen for BOFINT ApS efter en periode på 13 år. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
21. maj 2023Mogens Hansen træder ind i direktionenBoFint Holding ApSMogens Hansen erstatter Gert Kramer Hansen i direktionen for BoFint Holding ApS efter en periode på 8 år. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
21. maj 2023AdresseændringBOFINT ApSBOFINT ApS flytter til ny adresse i Horsens. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
21. maj 2023AdresseændringBoFint Holding ApSBoFint Holding ApS flytter til ny adresse i Horsens. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
17. maj 2023Overskud på DKK 399.494 Bo i Horsens K/SBo i Horsens K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
17. maj 2023Overskud på DKK 1.958 JOMS ApSJOMS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
12. maj 2023Overskud på DKK 1,7 mio.BOFINT ApSBOFINT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jonna Bull Kramer ejer 33,3% af virksomheden.Se mere