31. juliAdresseændringBOFINT ApSBOFINT ApS flytter fra Horsens til Esbjerg. Mogens Hansen ejer 25% af virksomheden.Se mere
30. juliMogens Hansen forlader direktionenBOFINT ApSMogens Hansen forlader direktionen for BOFINT ApS efter en periode på 1 år.Se mere
29. juliEmil Gantzel Torbensen træder ind i direktionenBOFINT ApSEmil Gantzel Torbensen træder ind i direktionen for BOFINT ApS. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
29. juliÆndring i ejerkredsenBOFINT ApSMogens Hansen reducerer sit reelle ejerskab af BOFINT ApS.Se mere
16. juliAdresseændringBoensgade 6 - 8 ApSBoensgade 6 - 8 ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Mogens Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. juniOverskud på DKK 3,4 mio.M-Investments ApSM-Investments ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
17. juniOverskud på DKK 1,5 mio.BOFINT ApSBOFINT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
17. juniOverskud på DKK 362.876 BoFint Holding ApSBoFint Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
11. juniOverskud på DKK 692 JOMS ApSJOMS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
11. juniOverskud på DKK 236.573 Bo i Horsens K/SBo i Horsens K/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
28. majOverskud på DKK 170.704 Boensgade 6 - 8 ApSBoensgade 6 - 8 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen ejer 50% af virksomheden.Se mere
14. majOverskud på DKK 1,7 mio.PROTEKTA FARMS A/SPROTEKTA FARMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
14. majOverskud på DKK 2,4 mio.Protekta Danmark A/SProtekta Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mogens Hansen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. februar · vores-hurup.dkNye virksomheder i Hurup i sidste månedVorsøhus ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet samt ledet af Mogens Hansen. Læs artikel
15. januarStiftelseVorsøhus ApSVorsøhus ApS stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2023AdresseændringBoFint Holding ApSBoFint Holding ApS flytter til ny adresse i Horsens. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2023AdresseændringBOFINT ApSBOFINT ApS flytter til ny adresse i Horsens. Mogens Hansen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2023Mogens Hansen forlader bestyrelsenAgri Consult ApSMogens Hansen forlader bestyrelsen for Agri Consult ApS efter en periode på 8 år.Se mere
30. november 2023Mogens Hansen forlader bestyrelsenDan-Slovakia Agrar A/SMogens Hansen forlader bestyrelsen for Dan-Slovakia Agrar A/S efter en periode på 18 år.Se mere
9. august 2023Lars Boje træder ind i bestyrelsenPROTEKTA FARMS A/SLars Boje træder ind i bestyrelsen for PROTEKTA FARMS A/S. Mogens Hansen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere