10. maj 2010Kazuhisa Sano forlader bestyrelsenTUMLARE CORPORATION A/SKazuhisa Sano forlader bestyrelsen for TUMLARE CORPORATION A/S efter en periode på 2 år.Se mere
17. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortTUMLARE CORPORATION A/STUMLARE CORPORATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Kazuhisa Sano er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortTUMLARE CORPORATION A/STUMLARE CORPORATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kazuhisa Sano er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2008Ken Hibino træder ind i bestyrelsenTUMLARE CORPORATION A/SKen Hibino træder ind i bestyrelsen for TUMLARE CORPORATION A/S. Kazuhisa Sano er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. januar 2008Kazuhisa Sano træder ind i bestyrelsenTUMLARE CORPORATION A/SKazuhisa Sano træder ind i bestyrelsen for TUMLARE CORPORATION A/S.Se mere
31. januar 2008Shinji Kamio træder ind i direktionenTUMLARE CORPORATION A/SShinji Kamio erstatter Aldo Giovanni Scoppa i direktionen for TUMLARE CORPORATION A/S efter en periode på 7 år. Kazuhisa Sano er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. januar 2008Eijiro Yamakita bliver adm. direktørTUMLARE CORPORATION A/SEijiro Yamakita erstatter Erling Meibom som adm. direktør i TUMLARE CORPORATION A/S. Kazuhisa Sano er medlem af bestyrelsen.Se mere