5. oktober 2005Lars Fredrik Olof Pappila forlader direktionenHASSELBLAD A/SLars Fredrik Olof Pappila forlader direktionen for HASSELBLAD A/S efter en periode på 1 år.Se mere
6. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2004 til 31. december 2004. Lars Fredrik Olof Pappila er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2004Nyt navn: HASSELBLAD A/SIMACON A/SIMACON A/S skifter navn til HASSELBLAD A/S. Lars Fredrik Olof Pappila er medlem af direktionen.Se mere
20. august 2004Regnskab for 2004 offentliggjortIMACON A/SIMACON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2003 til 31. maj. Lars Fredrik Olof Pappila er medlem af direktionen.Se mere
12. august 2004Udskiftning i bestyrelsenIMACON A/S5 ændringer i bestyrelsen for IMACON A/S. Lars Fredrik Olof Pappila er medlem af direktionen.Se mere
12. august 2004Lars Fredrik Olof Pappila træder ind i direktionenIMACON A/SLars Fredrik Olof Pappila træder ind i direktionen for IMACON A/S.Se mere