31. december 2008Siu Kwan Fan træder ind i bestyrelsenHASSELBLAD A/SSiu Kwan Fan erstatter Michael Robert Binns i bestyrelsen for HASSELBLAD A/S efter en periode på 4 år.Se mere
29. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyrHASSELBLAD A/STidligere branche: Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. oktober 2005Lars Fredrik Olof Pappila forlader direktionenHASSELBLAD A/SLars Fredrik Olof Pappila forlader direktionen for HASSELBLAD A/S efter en periode på 1 år. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2004 til 31. december 2004. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. december 2004Nyt navn: HASSELBLAD A/SIMACON A/SIMACON A/S skifter navn til HASSELBLAD A/S. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. august 2004Regnskab for 2004 offentliggjortIMACON A/SIMACON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2003 til 31. maj. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. august 2004Michael Robert Binns træder ind i bestyrelsenIMACON A/SMichael Robert Binns træder ind i bestyrelsen for IMACON A/S.Se mere
12. august 2004Lars Fredrik Olof Pappila træder ind i direktionenIMACON A/SLars Fredrik Olof Pappila træder ind i direktionen for IMACON A/S. Michael Robert Binns er medlem af bestyrelsen.Se mere