THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen er adm. direktør i virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 25% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Luc Marcus Risager Ingemann Jensen ejer 100% af virksomheden.