THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Mikey Johannes Risager Ingemann Jensen ejer 25% af virksomheden.
Luc Marcus Risager Ingemann Jensen træder ind i bestyrelsen
THOR INVEST DANMARK ApS
Luc Marcus Risager Ingemann Jensen træder ind i bestyrelsen for THOR INVEST DANMARK ApS. Mikey Johannes Risager Ingemann Jensen ejer 25% af virksomheden.
THOR INVEST DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Mikey Johannes Risager Ingemann Jensen ejer 25% af virksomheden.