15. aprilOverskud på EUR 32.627 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. maj 2023Underskud på EUR 41.119 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
23. maj 2022Underskud på EUR 11.567 Agrar Invest ApSAgrar Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 13. marts 2021 til 31. december 2021. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. januar 2022AdresseændringAgrar Invest ApSAgrar Invest ApS flytter fra Beder til Aarhus C. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
26. november 2021Mogens Hansen forlader direktionenAgrar Invest ApSMogens Hansen forlader direktionen for Agrar Invest ApS efter en periode på 3 uger. Niels Bengt er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. november 2021Flere forlader bestyrelsenAgrar Invest ApS4 medlemmer forlader bestyrelsen for Agrar Invest ApS. Niels Bengt er adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. november 2021Mogens Hansen træder ind i direktionenAgrar Invest ApSMogens Hansen træder ind i direktionen for Agrar Invest ApS. Niels Bengt er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. november 2021Niels Bengt bliver adm. direktørAgrar Invest ApSNiels Bengt bliver adm. direktør i Agrar Invest ApS.Se mere
3. november 2021Ændring i ejerkredsenAgrar Invest ApSNiels Bengt registreret som reel ejer af Agrar Invest ApS.Se mere