1. november 1998Ulf Christer Engelbrektsson træder ind i bestyrelsenFORBO A/SUlf Christer Engelbrektsson erstatter Nils Lennart Johansson i bestyrelsen for FORBO A/S efter en periode på 24 år.Se mere
20. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Nils Lennart Johansson er formand for bestyrelsen.Se mere
19. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Nils Lennart Johansson er formand for bestyrelsen.Se mere
17. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Nils Lennart Johansson er formand for bestyrelsen.Se mere
16. september 1974StiftelseFORBO A/SFORBO A/S stiftes i branchen engroshandel med tæpper. Nils Lennart Johansson er formand for bestyrelsen.Se mere