1. januar 2000Jens-Christian Holm Iversen træder ind i bestyrelsenFORBO-FORSHAGA A/SJens-Christian Holm Iversen erstatter Preben Bergmann i bestyrelsen for FORBO-FORSHAGA A/S efter en periode på 25 år.Se mere
1. januar 2000Jens-Christian Holm Iversen træder ind i direktionenFORBO-FORSHAGA A/SJens-Christian Holm Iversen erstatter Preben Bergmann i direktionen for FORBO-FORSHAGA A/S efter en periode på 25 år.Se mere
26. februar 1999Regnskab for 1998 offentliggjortFORBO-FORSHAGA A/SFORBO-FORSHAGA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
17. november 1998Nyt navn: FORBO-FORSHAGA A/SFORBO A/SFORBO A/S skifter navn til FORBO-FORSHAGA A/S. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1998Ulf Christer Engelbrektsson træder ind i bestyrelsenFORBO A/SUlf Christer Engelbrektsson erstatter Nils Lennart Johansson i bestyrelsen for FORBO A/S efter en periode på 24 år. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
20. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
19. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
17. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortFORBO A/SFORBO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere
16. september 1974StiftelseFORBO A/SFORBO A/S stiftes i branchen engroshandel med tæpper. Preben Bergmann er medlem af direktionen.Se mere