16. juliUnderskud på DKK 198.649 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. maj 2023Underskud på DKK 180.134 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2022Underskud på DKK 156.150 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juli 2021Underskud på DKK 159.508 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2020Underskud på DKK 150.139 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. april 2019Underskud på DKK 154.872 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. december 2018Sven Sand forlader bestyrelsenTORBEN LARSENS FONDSven Sand forlader bestyrelsen for TORBEN LARSENS FOND efter en periode på 28 år. Ole Krogh Nydahl er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juni 2018Underskud på DKK 115.734 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 2017Underskud på DKK 96.755 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2017AdresseændringTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND flytter til ny adresse i Sakskøbing. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juni 2016Underskud på DKK 130.884 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 2015Overskud på DKK 30.263 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. maj 2014Underskud på DKK 122.823 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. juni 2013Underskud på DKK 140.960 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juli 2012AdresseændringTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND flytter fra København Ø til Sakskøbing. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juli 2008Regnskab for 2007 offentliggjortTORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålTORBEN LARSENS FONDTidligere branche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold. Ole Krogh Nydahl er medlem af bestyrelsen.Se mere