16. juliUnderskud på DKK 198.649 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. oktober 2023Ændring i ejerkredsenAnlæg 5 ApSVagn Andersen er ikke længere registreret som reel ejer af Anlæg 5 ApS.Se mere
16. august 2023Vagn Andersen stopper som adm. direktørAnlæg 5 ApSVagn Andersen stopper som adm. direktør i Anlæg 5 ApS.Se mere
16. august 2023Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAnlæg 5 ApSTidligere status: Normal. Vagn Andersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
3. maj 2023Underskud på DKK 180.134 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januar 2023 · Avisen.dkFormand og næstformand slipper for millionkrav i banksagOg på at bevilge millioner til det danske selskab Sydporten, som blev styret af spekulanten Vagn William Andersen. Læs artikel
11. juli 2022Underskud på DKK 8.000 Anlæg 5 ApSAnlæg 5 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Vagn Andersen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
2. juni 2022Underskud på DKK 156.150 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juli 2021Overskud på DKK 0 Anlæg 5 ApSAnlæg 5 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Vagn Andersen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
16. juli 2021Underskud på DKK 159.508 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2020Overskud på DKK 5.390 Anlæg 5 ApSAnlæg 5 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Vagn Andersen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. juli 2020Underskud på DKK 150.139 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 2019AdresseændringAnlæg 5 ApSAnlæg 5 ApS flytter fra Espergærde til Tikøb. Vagn Andersen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. juli 2019Ændring i ejerkredsenAnlæg 5 ApSVagn Andersen registreret som reel ejer af Anlæg 5 ApS.Se mere
29. juni 2019Overskud på DKK 29.778 Anlæg 5 ApSAnlæg 5 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Vagn Andersen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. maj 2019Vagn Andersen bliver adm. direktørAnlæg 5 ApSVagn Andersen erstatter Henrik Bremerskov Eilersen Jensen som adm. direktør i Anlæg 5 ApS.Se mere
25. april 2019Underskud på DKK 154.872 TORBEN LARSENS FONDTORBEN LARSENS FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Vagn Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. december 2018Sven Sand forlader bestyrelsenTORBEN LARSENS FONDSven Sand forlader bestyrelsen for TORBEN LARSENS FOND efter en periode på 28 år. Vagn Andersen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere