7. juni · electronic-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Elprint, LED Ibond og PR ElectronicsPR Electronics Group ApS Ernest Yankulin er udtrådt af bestyrelsen hos PR Electronics Group ApS og PR Electronics Group Holdings ApS. Læs artikel
3. juniErnest Yankulin forlader bestyrelsenPR Electronics Group Holdings ApSErnest Yankulin forlader bestyrelsen for PR Electronics Group Holdings ApS efter en periode på 11 måneder.
19. april · electronic-supply.dkUgens rokader: Nye ansigter hos PR Electronics og NordluxPR Electronics Group Holdings ApS Thomas Villum Folmann er udnævnt som bestyrelsesformand hos PR Electronics Group Holdings ApS i stedet for Heiko von Dewitz, der forbliver en del af bestyrelsen. Læs artikel
1. martsNye navne i bestyrelsenPR Electronics Group Holdings ApS4 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for PR Electronics Group Holdings ApS.Thomas Villum FolmannBestyrelsesformandAnders JonssonBestyrelsesmedlemChristopher Sean AshworthBestyrelsesmedlemHeiko von DewitzBestyrelsesmedlem
9. august 2023 · Electronic SupplySommerens rokader: Nye ansigter hos ETK EMS, Foss, Universal Robots..Simon Bisbo og Johnny Pedersen er indtrådt i direktionen hos PR Electronics Group ApS og PR Electronics Group Holdings ApS. Læs artikel
13. juli 2023AdresseændringPR Electronics Group Holdings ApSPR Electronics Group Holdings ApS flytter fra København Ø til Rønde.Ny adresseLerbakken 108410 Rønde
12. juli 2023Nye navne i direktionenPR Electronics Group Holdings ApS2 nye personer i direktionen for PR Electronics Group Holdings ApS.Johnny PedersenDirektørSimon BisboDirektør
12. juli 2023Nyt navn: PR Electronics Group Holdings ApSSelskabet af 22. marts 2023 ApSSelskabet af 22. marts 2023 ApS skifter navn til PR Electronics Group Holdings ApS.
11. juli 2023Nye navne i bestyrelsenSelskabet af 22. marts 2023 ApS4 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Selskabet af 22. marts 2023 ApS.Andreas FærkBestyrelsesmedlemErnest YankulinBestyrelsesmedlemGeorge Benjamin MitchelBestyrelsesmedlemTobias Holk FaberBestyrelsesmedlem
28. april 2023Udskiftning i direktionenSelskabet af 22. marts 2023 ApS3 ændringer i direktionen for Selskabet af 22. marts 2023 ApS.Tiltræder direktionenAndreas FærkDirektørGeorge Benjamin MitchelDirektørForlader direktionenBent KemplarForlader efter en periode på 1 måned
28. april 2023Nyt navn: Selskabet af 22. marts 2023 ApSKR 1987 ApSKR 1987 ApS skifter navn til Selskabet af 22. marts 2023 ApS.
22. marts 2023StiftelseKR 1987 ApSKR 1987 ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber.Adressec/o Kromann ReumertSundkrogsgade 52100 København ØPersonerBent KemplarDirektør