11. august 2020Ændring i ejerkredsenGeorgisk vin IVSRune Flensted er ikke længere registreret som reel ejer af Georgisk vin IVS.Se mere
28. november 2019Ny status: UNDER KONKURSGeorgisk vin IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
14. august 2019Rune Flensted forlader bestyrelsenGeorgisk vin IVSRune Flensted forlader bestyrelsen for Georgisk vin IVS efter en periode på 3 år.Se mere
14. august 2019Troels Flensted Andersen forlader direktionenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen forlader direktionen for Georgisk vin IVS efter en periode på 2 år. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
14. august 2019Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGGeorgisk vin IVSTidligere status: Normal. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
12. juni 2018Overskud på DKK 0 Georgisk vin IVSGeorgisk vin IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
29. juni 2017Overskud på DKK 0 Georgisk vin IVSGeorgisk vin IVS offentliggør regnskabet for perioden 26. februar 2016 til 31. december 2016. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. juni 2017AdresseændringGeorgisk vin IVSGeorgisk vin IVS flytter fra Helsingør til København S. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. april 2017Troels Flensted Andersen træder ind i direktionenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen erstatter Tonni Nørgaard Andersen i direktionen for Georgisk vin IVS efter en periode på 1 år. Rune Flensted ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. april 2017Ændring i ejerkredsenGeorgisk vin IVSRune Flensted registreret som reel ejer af Georgisk vin IVS.Se mere
26. februar 2016StiftelseGeorgisk vin IVSGeorgisk vin IVS stiftes i branchen detailhandel med drikkevarer. Rune Flensted er formand for bestyrelsen.Se mere
26. februar 2006Rune Flensted forlader direktionenDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSRune Flensted forlader direktionen for DANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS efter en periode på 2 år.Se mere
17. oktober 2005Regnskab for 2005 offentliggjortDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. januar 2004 til 30. april. Rune Flensted er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 2005AdresseændringDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS flytter fra Holbæk til København S. Rune Flensted er medlem af direktionen.Se mere
5. marts 2004Kim Madsen stopper som adm. direktørDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSKim Madsen stopper som adm. direktør i DANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS. Rune Flensted er fortsat medlem af direktionen.Se mere
5. marts 2004Rune Flensted træder ind i direktionenDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSRune Flensted træder ind i direktionen for DANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS.Se mere
5. marts 2004AdresseændringDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSDANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS flytter fra København K til Holbæk. Rune Flensted er medlem af direktionen.Se mere
5. marts 2004Nyt navn: DANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApSApS KBUS 17 NR. 3143ApS KBUS 17 NR. 3143 skifter navn til DANSKE ERHVERVS EJENDOMME ApS. Rune Flensted er medlem af direktionen.Se mere