11. august 2020Ændring i ejerkredsenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen er ikke længere registreret som reel ejer af Georgisk vin IVS.Se mere
28. november 2019Ny status: UNDER KONKURSGeorgisk vin IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Troels Flensted Andersen ejer 50% af virksomheden.Se mere
14. august 2019Troels Flensted Andersen forlader bestyrelsenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen forlader bestyrelsen for Georgisk vin IVS efter en periode på 3 år.Se mere
14. august 2019Troels Flensted Andersen forlader direktionenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen forlader direktionen for Georgisk vin IVS efter en periode på 2 år.Se mere
14. august 2019Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGGeorgisk vin IVSTidligere status: Normal. Troels Flensted Andersen ejer 50% af virksomheden.Se mere
12. juni 2018Overskud på DKK 0 Georgisk vin IVSGeorgisk vin IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Troels Flensted Andersen er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2017Overskud på DKK 0 Georgisk vin IVSGeorgisk vin IVS offentliggør regnskabet for perioden 26. februar 2016 til 31. december 2016. Troels Flensted Andersen er medlem af direktionen.Se mere
26. juni 2017AdresseændringGeorgisk vin IVSGeorgisk vin IVS flytter fra Helsingør til København S. Troels Flensted Andersen er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2017Troels Flensted Andersen træder ind i direktionenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen erstatter Tonni Nørgaard Andersen i direktionen for Georgisk vin IVS efter en periode på 1 år.Se mere
16. april 2017Ændring i ejerkredsenGeorgisk vin IVSTroels Flensted Andersen registreret som reel ejer af Georgisk vin IVS.Se mere
26. februar 2016StiftelseGeorgisk vin IVSGeorgisk vin IVS stiftes i branchen detailhandel med drikkevarer. Troels Flensted Andersen er næstformand for bestyrelsen.Se mere