23. marts 2006John Erik Lauring Pedersen bliver ny bestyrelsesformandNORSTAT DANMARK A/SJohn Erik Lauring Pedersen erstatter Tefre Hølje som bestyrelsesformand hos NORSTAT DANMARK A/S efter en periode på 2 år.Se mere
24. oktober 2005Morten Rosentoft forlader direktionenNORSTAT DANMARK A/SMorten Rosentoft forlader direktionen for NORSTAT DANMARK A/S efter en periode på 2 år. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
24. oktober 2005Niels Kühl Hasager bliver adm. direktørNORSTAT DANMARK A/SNiels Kühl Hasager bliver adm. direktør i NORSTAT DANMARK A/S. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
13. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
9. juli 2004Morten Rosentoft forlader bestyrelsenNORSTAT DANMARK A/SMorten Rosentoft forlader bestyrelsen for NORSTAT DANMARK A/S efter en periode på 10 måneder. Tefre Hølje er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
8. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
25. maj 2004Ny selskabsform: AktieselskabNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til NORSTAT DANMARK A/S. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
25. september 2003Tefre Hølje træder ind i bestyrelsenNORSTAT DANMARK ApSTefre Hølje træder ind i bestyrelsen for NORSTAT DANMARK ApS.Se mere
25. september 2003Morten Rosentoft træder ind i direktionenNORSTAT DANMARK ApSMorten Rosentoft træder ind i direktionen for NORSTAT DANMARK ApS. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere
25. september 2003Nyt navn: NORSTAT DANMARK ApSDANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApSDANSK STATISTIK MARKEDSUNDERSØGELSER ApS skifter navn til NORSTAT DANMARK ApS. Tefre Hølje er formand for bestyrelsen.Se mere