1. juli 1998Hans-Erik Malmberg forlader bestyrelsenSWETS DANMARK A/SHans-Erik Malmberg forlader bestyrelsen for SWETS DANMARK A/S efter en periode på 11 år.Se mere
8. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. marts 1997Nyt navn: SWETS DANMARK A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/S skifter navn til SWETS DANMARK A/S. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortNIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 1996Peter Munksgaard træder ind i direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SPeter Munksgaard erstatter Tore Nielsen i direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 9 år. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. august 1995Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Hans-Erik Malmberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
11. april 1995Jan Strange Hansen forlader direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SJan Strange Hansen forlader direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 8 år. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. august 1994Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Hans-Erik Malmberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. december 1991Harald Tyrdal forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SHarald Tyrdal forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 4 år. Hans-Erik Malmberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. april 1991Per Olsen forlader direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SPer Olsen forlader direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 4 år. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. marts 1990Nyt navn: NIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER ApSNIC, NORDIC INFO CENTER ApS skifter navn til NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. januar 1990Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER ApS2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER ApS. Hans-Erik Malmberg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juli 1987StiftelseNIC, NORDIC INFO CENTER ApSNIC, NORDIC INFO CENTER ApS stiftes i branchen agenturhandel med andet specialiseret sortiment. Hans-Erik Malmberg er medlem af bestyrelsen.Se mere