1. februar 2000Peter Munksgaard træder ind i bestyrelsenSWETS DANMARK A/SPeter Munksgaard erstatter Tore Nielsen i bestyrelsen for SWETS DANMARK A/S efter en periode på 13 år.Se mere
7. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Tore Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 1998Udskiftning i bestyrelsenSWETS DANMARK A/S4 ændringer i bestyrelsen for SWETS DANMARK A/S. Tore Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Tore Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Tore Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. marts 1997Nyt navn: SWETS DANMARK A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/S skifter navn til SWETS DANMARK A/S. Tore Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortNIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Tore Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 1996Peter Munksgaard træder ind i direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SPeter Munksgaard erstatter Tore Nielsen i direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 9 år.Se mere
22. august 1995Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
11. april 1995Jan Strange Hansen forlader direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SJan Strange Hansen forlader direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 8 år. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
2. august 1994Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
12. december 1991Harald Tyrdal forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SHarald Tyrdal forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 4 år. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
16. april 1991Per Olsen forlader direktionenNIC, NORDIC INFO CENTER A/SPer Olsen forlader direktionen for NIC, NORDIC INFO CENTER A/S efter en periode på 4 år. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. marts 1990Nyt navn: NIC, NORDIC INFO CENTER A/SNIC, NORDIC INFO CENTER ApSNIC, NORDIC INFO CENTER ApS skifter navn til NIC, NORDIC INFO CENTER A/S. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
4. januar 1990Flere forlader bestyrelsenNIC, NORDIC INFO CENTER ApS2 medlemmer forlader bestyrelsen for NIC, NORDIC INFO CENTER ApS. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 1987StiftelseNIC, NORDIC INFO CENTER ApSNIC, NORDIC INFO CENTER ApS stiftes i branchen agenturhandel med andet specialiseret sortiment. Tore Nielsen er medlem af direktionen.Se mere