19. juni 2002Geert Cornelis Derk Visscher træder ind i bestyrelsenSWETS BLACKWELL A/SGeert Cornelis Derk Visscher erstatter Pieter Rustenburg i bestyrelsen for SWETS BLACKWELL A/S efter en periode på 4 år.Se mere
18. juni 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSWETS BLACKWELL A/SSWETS BLACKWELL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2001AdresseændringSWETS BLACKWELL A/SSWETS BLACKWELL A/S flytter til ny adresse i København Ø. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. januar 2001AdresseændringSWETS BLACKWELL A/SSWETS BLACKWELL A/S flytter fra Glostrup til København Ø. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortSWETS BLACKWELL A/SSWETS BLACKWELL A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2000Nyt navn: SWETS BLACKWELL A/SSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S skifter navn til SWETS BLACKWELL A/S. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 2000Peter Munksgaard træder ind i bestyrelsenSWETS DANMARK A/SPeter Munksgaard erstatter Tore Nielsen i bestyrelsen for SWETS DANMARK A/S efter en periode på 13 år. Pieter Rustenburg er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
7. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSWETS DANMARK A/SSWETS DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Pieter Rustenburg er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 1998Pieter Rustenburg træder ind i bestyrelsenSWETS DANMARK A/SPieter Rustenburg træder ind i bestyrelsen for SWETS DANMARK A/S.Se mere