30. april 2009Johan Vaabengaard Nielsen forlader bestyrelsenVHJ A/SJohan Vaabengaard Nielsen forlader bestyrelsen for VHJ A/S efter en periode på 10 år.Se mere
15. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. august 2007Regnskab for 2006 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2005Lars Pedersen bliver ny bestyrelsesformandVHJ A/SLars Pedersen erstatter Ulla Tolstrup Jensen som bestyrelsesformand hos VHJ A/S efter en periode på 6 år. Johan Vaabengaard Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. januar 2004Ny branche: UoplystVHJ A/STidligere branche: Fremstilling af isolerede ledninger og kabler. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. januar 2004AdresseændringVHJ A/SVHJ A/S flytter fra Bjæverskov til Skælskør. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2001AdresseændringVHJ A/SVHJ A/S flytter fra Karlslunde til Bjæverskov. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. marts 2001Nyt navn: VHJ A/SEFB-DATA A/SEFB-DATA A/S skifter navn til VHJ A/S. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortEFB-DATA A/SEFB-DATA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 1999Ulla Tolstrup Jensen træder ind i bestyrelsenEFB-DATA A/SUlla Tolstrup Jensen træder ind i bestyrelsen for EFB-DATA A/S. Johan Vaabengaard Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 1999StiftelseEFB-DATA A/SEFB-DATA A/S stiftes i branchen fremstilling af isolerede ledninger og kabler. Johan Vaabengaard Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere