20. maj 2005Lars Pedersen bliver ny bestyrelsesformandVHJ A/SLars Pedersen erstatter Ulla Tolstrup Jensen som bestyrelsesformand hos VHJ A/S efter en periode på 6 år.Se mere
2. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
29. januar 2004Ny branche: UoplystVHJ A/STidligere branche: Fremstilling af isolerede ledninger og kabler. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
6. januar 2004AdresseændringVHJ A/SVHJ A/S flytter fra Bjæverskov til Skælskør. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
18. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
3. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
16. marts 2001AdresseændringVHJ A/SVHJ A/S flytter fra Karlslunde til Bjæverskov. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
16. marts 2001Nyt navn: VHJ A/SEFB-DATA A/SEFB-DATA A/S skifter navn til VHJ A/S. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
15. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortEFB-DATA A/SEFB-DATA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Ulla Tolstrup Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. oktober 1999Ulla Tolstrup Jensen træder ind i bestyrelsenEFB-DATA A/SUlla Tolstrup Jensen træder ind i bestyrelsen for EFB-DATA A/S.Se mere