30. april 2009Lars Pedersen forlader bestyrelsenVHJ A/SLars Pedersen forlader bestyrelsen for VHJ A/S efter en periode på 4 år.Se mere
15. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Lars Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
4. august 2007Regnskab for 2006 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Lars Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
15. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Lars Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
2. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortVHJ A/SVHJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Lars Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
20. maj 2005Lars Pedersen bliver ny bestyrelsesformandVHJ A/SLars Pedersen erstatter Ulla Tolstrup Jensen som bestyrelsesformand hos VHJ A/S efter en periode på 6 år.Se mere