3. april 2019Kai-Tai Francis Wu forlader bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SKai-Tai Francis Wu forlader bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 12 år.Se mere
3. april 2019Kai-Tai Francis Wu forlader direktionenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SKai-Tai Francis Wu forlader direktionen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 8 år.Se mere
27. juni 2018AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter til ny adresse i Vandel. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2017Underskud på DKK 3,4 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2016 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
12. juli 2017Leung Wing Hung forlader bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SLeung Wing Hung forlader bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 4 år. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2016Underskud på DKK 3,7 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2015 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
8. august 2016AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Hørning til Vandel. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2015Underskud på DKK 12 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2014 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
19. november 2014Underskud på DKK 19 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2013 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2014AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Randbøl til Hørning. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
21. februar 2014AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Rønde til Randbøl. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2013Underskud på DKK 14 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2012 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
24. januar 2013Udskiftning i bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/S4 ændringer i bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
8. november 2012Underskud på DKK 8,8 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2011 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
7. november 2011Regnskab for 2011 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2010 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 2010Regnskab for 2010 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2009 til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
19. oktober 2010Mark Cheong Szeto træder ind i bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SMark Cheong Szeto erstatter Jesper By Jensen i bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 6 år. Kai-Tai Francis Wu er medlem af direktionen.Se mere
19. oktober 2010Kai-Tai Francis Wu træder ind i direktionenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SKai-Tai Francis Wu erstatter Jesper By Jensen i direktionen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 6 år.Se mere
2. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april til 31. maj. Kai-Tai Francis Wu er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juli 2009Regnskab for 2009 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2008 til 31. marts. Kai-Tai Francis Wu er medlem af bestyrelsen.Se mere