3. april 2019Wu Kevin Ka-Wun forlader bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SWu Kevin Ka-Wun forlader bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 6 år.Se mere
27. juni 2018AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter til ny adresse i Vandel. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. december 2017Underskud på DKK 3,4 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2016 til 31. maj. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juli 2017Leung Wing Hung forlader bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SLeung Wing Hung forlader bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 4 år. Wu Kevin Ka-Wun er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2016Underskud på DKK 3,7 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2015 til 31. maj. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. august 2016AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Hørning til Vandel. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. december 2015Underskud på DKK 12 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2014 til 31. maj. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. november 2014Underskud på DKK 19 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2013 til 31. maj. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. august 2014AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Randbøl til Hørning. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. februar 2014AdresseændringBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S flytter fra Rønde til Randbøl. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. november 2013Underskud på DKK 14 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2012 til 31. maj. Wu Kevin Ka-Wun er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. januar 2013Wu Kevin Ka-Wun træder ind i bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SWu Kevin Ka-Wun træder ind i bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S.Se mere