24. januar 2013Mark Cheong Szeto forlader bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SMark Cheong Szeto forlader bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 2 år.Se mere
8. november 2012Underskud på DKK 8,8 mio.BRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2011 til 31. maj. Mark Cheong Szeto er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. november 2011Regnskab for 2011 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2010 til 31. maj. Mark Cheong Szeto er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. oktober 2010Regnskab for 2010 offentliggjortBRIGHT STAR FIREWORKS A/SBRIGHT STAR FIREWORKS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2009 til 31. maj. Mark Cheong Szeto er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. oktober 2010Mark Cheong Szeto træder ind i bestyrelsenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SMark Cheong Szeto erstatter Jesper By Jensen i bestyrelsen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 6 år.Se mere
19. oktober 2010Kai-Tai Francis Wu træder ind i direktionenBRIGHT STAR FIREWORKS A/SKai-Tai Francis Wu erstatter Jesper By Jensen i direktionen for BRIGHT STAR FIREWORKS A/S efter en periode på 6 år. Mark Cheong Szeto er medlem af bestyrelsen.Se mere